序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李钢 | 60% | 720.0万人民币 |
2 | 田同建 | 40% | 480.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李钢
|
|
2 |
田同建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-11 | 经营期限 |
2008年10月21日 至 2018年10月20日
|
2008年10月21日 至 2048年10月20日
|
2 | 2018-10-11 | 地址变更 |
定州市鼓楼街(温馨家园北区物业楼二楼)
|
定州市东环路东侧(锦绣江南小区物业楼二楼)
|
3 | 2018-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩梁 [退出]
|
田同建 [新增]
|
4 | 2018-10-11 | 投资人(股权)变更 |
韩梁 出资 240万人民币; [退出]田同建 出资 240万人民币;李钢 出资 720万人民币;
|
田同建 出资 480( + 100% )万人民币;李钢 出资 720万人民币;
|
5 | 2018-05-11 | 投资人(股权)变更 |
韩梁 出资 240万人民币;田同建 出资 240万人民币;简鹏辉 出资 720万人民币; [退出]
|
韩梁 出资 240万人民币;田同建 出资 240万人民币;李钢 出资 720万人民币; [新增]
|
6 | 2018-05-11 | 法定代表人变更 |
简鹏辉
|
李钢
|
7 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
简鹏辉 [退出]
|
李钢 [新增]
|
8 | 2014-08-25 | 住所变更 |
石家庄长安区建设北大街191号
|
定州市鼓楼街(温馨家园北区物业楼二楼)
|
9 | 2012-01-17 | 法定代表人变更 |
李勇
|
简鹏辉
|
10 | 2012-01-17 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李勇,720.0,***,田同建,240.0,***,韩梁,240.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,简鹏辉,720.0,***,田同建,240.0,***,韩梁,240.0
|