序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵成立 | 40% | 840.0万人民币 |
2 | 王秋生 | 30% | 630.0万人民币 |
3 | 田雪峰 | 30% | 630.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秋生
|
|
2 |
田雪峰
|
|
3 |
邵成立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 地址变更 |
保定市莲池区三丰中路170号办公
|
河北省保定市清苑区白团乡西壁阳城村
|
2 | 2019-12-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中农惠民天汇集团有限公司; [退出]
|
王秋生; [新增]邵成立; [新增]田雪峰; [新增]
|
3 | 2019-12-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-12-25 | 投资人(股权)变更 |
中农惠民天汇集团有限公司 出资 2100万人民币; [退出]
|
王秋生 出资 630万人民币; [新增]邵成立 出资 840万人民币; [新增]田雪峰 出资 630万人民币; [新增]
|
5 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵成立 [退出]
|
王秋生 [新增]
|
6 | 2019-08-07 | 法定代表人变更 |
邵成立
|
王秋生
|
7 | 2019-06-14 | 投资人(股权)变更 |
王起 出资 840万人民币; [退出]田雪峰 出资 630万人民币; [退出]杨永生 出资 630万人民币; [退出]
|
中农惠民天汇集团有限公司 出资 2100万人民币; [新增]
|
8 | 2019-06-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
王起
|
邵成立
|
10 | 2019-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王起 [退出]
|
邵成立 [新增]
|