序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 隆基泰和集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张涛
|
|
2 |
安淑玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋玉红 [退出]
|
张涛 [新增]
|
2 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
安淑玉 [新增]
|
3 | 2022-07-20 | 地址变更 |
保定市七一东路1999号未来石1号B座3楼
|
保定市莲池区七一东路1588号东湖金融中心1号楼2512室商用
|
4 | 2022-07-20 | 法定代表人变更 |
宋玉红
|
张涛
|
5 | 2022-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-01章程修正案备案:经营场所地址变更。
|
6 | 2022-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛茂生 [退出]
|
宋玉红 [新增]
|
7 | 2022-06-08 | 法定代表人变更 |
牛茂生
|
宋玉红
|
8 | 2020-05-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
隆基泰和实业有限公司;
|
隆基泰和集团有限公司; [名称变更]
|
9 | 2020-05-11 | 投资人(股权)变更 |
隆基泰和实业有限公司 出资 3000万人民币;
|
隆基泰和集团有限公司 出资 3000.000000万人民币; [名称变更]
|
10 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
计友强
|
牛茂生
|