序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓丽敏 | 40% | 40万人民币 |
2 | 杨杰 | 30% | 30万人民币 |
3 | 冯惠英 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨杰
|
|
2 |
邓丽敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-18 | 清算组备案 |
无
|
负责人:杨杰;成员:杨杰;成员:邓丽敏;成员:冯惠英;
|
2 | 2016-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯惠英 [退出]
|
邓丽敏 [新增]
|
3 | 2016-09-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
冯惠英 出资 30万人民币;杨杰 出资 30万人民币;王全占 出资 40万人民币;
|
冯惠英 出资 30万人民币;杨杰 出资 30万人民币;邓丽敏 出资 40万人民币;
|
4 | 2016-09-30 | 监事备案 |
冯惠英 [退出]
|
邓丽敏 [新增]
|
5 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
冯惠英;杨杰;王全占; [退出]
|
冯惠英;杨杰;邓丽敏; [新增]
|
6 | 2016-09-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-09-21股东变更。
|
7 | 2016-02-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年1月31日 至 2017年1月30日
|
2007年1月31日 至 长期
|
8 | 2016-02-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔建广 备案手机:*****
|
9 | 2014-12-23 | 法定代表人变更 |
李凤琴
|
杨杰
|
10 | 2014-12-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
冯惠英;李凤琴; [退出]王全占;
|
冯惠英;杨杰; [新增]王全占;
|