序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 臧战稳 | 58.33333% | 35.0万人民币 |
2 | 杨小军 | 41.66667% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
臧战稳
|
|
2 |
杨小军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
臧战稳 备案手机:*****
|
2 | 2017-12-20 | 财务负责人 |
|
臧兴武
|
3 | 2014-05-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-05-11~2014-01-01
|
2004-05-11~2034-05-10
|
4 | 2006-06-30 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|