序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵勤 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵勤
|
|
2 |
尹建民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵勤
|
邵勤
|
2 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵勤邵勤
|
邵勤
|
3 | 2020-08-28 | 投资人(股权)变更 |
邵勤 出资 10000万人民币;
|
邵勤 出资 10000万人民币;
|
4 | 2020-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-25变更股东的出资时间,修订第七章第十三条。
|
5 | 2020-07-30 | 财务负责人 |
李德胜 ***
|
王忠秋 ***
|
6 | 2020-07-30 | 经营期限 |
2010年5月11日 至 2020年5月10日
|
2010年5月11日 至 2030年5月10日
|
7 | 2020-07-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-24变更经营期限;修订2015年8月4日重新制定公司章程第十二章第三十二条。
|
8 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵勤
|
邵勤
|
9 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟保 [退出]
|
邵勤 [新增]
|
10 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟保 [退出]王伟保 [退出]
|
邵勤 [新增]邵勤 [新增]
|