序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安国市供销合作社联合社 | 94.93671% | 375.0万人民币 |
2 | 宋辉英 | 5.06329% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋辉英
|
|
2 |
胡永彬
|
|
3 |
王建英
|
|
4 |
孟树晓
|
|
5 |
金涛
|
|
6 |
许康
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安国市祁州农业生产资料有限公司小王买村农资服务站
|
冯振欣 | 2009-05-27 |
2 |
安国市祁州农业生产资料有限公司东河村农资服务站
|
许占良 | 2009-05-18 |
3 |
安国市祁州农业生产资料有限公司郑章镇北王买村农资服务站
|
刘云飞 | 2009-05-18 |
4 |
安国市祁州农业生产资料有限公司南关第九分公司
|
解建辉 | 2008-08-28 |
5 |
安国市祁州农业生产资料有限公司石佛镇分公司
|
赵书艳 | 2008-08-28 |
6 |
安国市祁州农业生产资料有限公司郑章村第三农资站
|
许力军 | 2008-08-20 |
7 |
安国市祁州农业生产资料有限公司郑章村第三农资服务站
|
许力军 | 2008-08-07 |
8 |
安国市祁州农业生产资料有限公司大南流村第二农资站
|
史超亚 | 2008-08-07 |
9 |
安国市祁州农业生产资料有限公司郑章村第二农资站
|
刘新利 | 2008-08-07 |
10 |
安国市祁州农业生产资料有限公司西城村第二农资站
|
李丛 | 2008-08-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔强 [退出]
|
宋辉英 [新增]
|
2 | 2016-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建英胡永彬崔强 [退出]
|
王建英胡永彬宋辉英 [新增]
|
3 | 2016-04-07 | 投资人(股权)变更 |
崔强; [退出]安国市供销合作社联合社;
|
宋辉英; [新增]安国市供销合作社联合社;
|
4 | 2016-04-07 | 董事备案 |
王建英胡永彬崔强 [退出]
|
王建英胡永彬宋辉英 [新增]
|
5 | 2016-04-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
崔强; [退出]安国市供销合作社联合社;
|
宋辉英; [新增]安国市供销合作社联合社;
|
6 | 2016-04-07 | 法定代表人变更 |
崔强
|
宋辉英
|
7 | 2016-04-07 | 经理备案 |
崔强 [退出]
|
宋辉英 [新增]
|
8 | 2016-04-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
黄倩 备案手机:*****
|
9 | 2016-04-07 | 财务负责人 |
|
黄倩
|
10 | 2016-04-07 | 股东(****起人)认缴出资额 |
安国市供销合作社联合社 出资 375万人民币;崔强 出资 20万人民币;
|
安国市供销合作社联合社 出资 375万人民币;宋辉英 出资 20万人民币;
|