序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭银山 | 80% | 80万人民币 |
2 | 郭金花 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭银山
|
|
2 |
郭金花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 经营期限 |
2011年5月19日 至 2021年5月19日
|
2011年5月19日 至 长期
|
2 | 2017-07-04 | 财务负责人 |
|
赵秀艳
|
3 | 2017-07-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭银山 备案手机:*****
|