序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滕旭亮 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕旭亮
|
|
2 |
李晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭瑞 [退出]
|
李晶 [新增]
|
2 | 2016-07-14 | 财务负责人 |
|
王然然
|
3 | 2016-07-14 | 投资人(股权)变更 |
滕旭良;郭瑞; [退出]
|
滕旭良;
|
4 | 2016-07-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2016-07-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
滕旭亮 备案手机:*****
|
6 | 2016-07-14 | 监事备案 |
郭瑞 [退出]
|
李晶 [新增]
|
7 | 2016-07-14 | 股东(****起人)认缴出资额 |
滕旭良 出资 9万人民币;郭瑞 出资 1万人民币;
|
滕旭良 出资 10万人民币;
|
8 | 2015-05-27 | 经营范围变更 |
工商登记代理服务,经济贸易咨询、税务咨询、企业管理咨询、投资咨询服务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
工商登记代理服务,经济贸易咨询、税务咨询、企业管理咨询服务,代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-01-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-05-18~2015-05-15
|
2005-05-18~2025-05-17
|