序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 负责人变更 |
李欣苗 [退出]
|
张迎 [新增]
|
2 | 2021-05-21 | 负责人变更 |
贾美静 [退出]
|
李欣苗 [新增]
|
3 | 2021-05-18 | 负责人变更 |
张洪岩 [退出]
|
贾美静 [新增]
|
4 | 2021-04-28 | 负责人变更 |
李雪静 [退出]
|
张洪岩 [新增]
|
5 | 2020-07-24 | 负责人变更 |
程博颖 [退出]
|
李雪静 [新增]
|
6 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
李俊超 [退出]
|
程博颖 [新增]
|
7 | 2019-09-03 | 负责人变更 |
李姗姗 [退出]
|
李俊超 [新增]
|