序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宏 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 胡洋 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宏
|
|
2 |
胡洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定金旅旅行社有限公司满城营业部
|
李媛媛 | 2021-04-09 |
2 |
保定金旅旅行社有限公司分公司
|
吕鹏程 | 2015-04-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-30 | 经营范围变更 |
国内旅游和入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游和入境旅游业务,文化艺术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-07-21 | 住所变更 |
河北省保定市莲池区保定市莲池区华创公馆3单元25层2502室西关大街380号
|
保定市竞秀区先锋街道办事处向阳北大街91号门脸
|
3 | 2017-07-21 | 经营范围变更 |
国内旅游和入境旅游业务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
|
国内旅游和入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王明新 [退出]
|
张宏 [新增]
|
5 | 2017-06-06 | 董事备案 |
王明新 [退出]
|
张宏 [新增]
|
6 | 2017-06-06 | 投资人(股权)变更 |
王明新 出资 0万人民币; [退出]胡洋 出资 0万人民币;
|
张宏 出资 15万人民币; [新增]胡洋 出资 15万人民币;
|
7 | 2017-06-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-02
|
8 | 2017-06-06 | 经理备案 |
王明新 [退出]
|
张宏 [新增]
|
9 | 2017-06-06 | 法定代表人变更 |
王明新
|
张宏
|
10 | 2016-08-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月11日 至 2016年5月10日
|
2006年5月11日 至 长期
|