序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭银忠 | 98% | 490万人民币 |
2 | 郭乾 | 2% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭乾
|
|
2 |
郭银忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市金盾煤炭销售有限公司第一分公司
|
郭乾 | 2015-02-12 |
2 |
保定市金盾煤炭销售有限公司第二分公司
|
郭乾 | 2015-02-12 |
3 |
保定市金盾煤炭销售有限公司第三分公司
|
郭乾 | 2015-02-12 |
4 |
保定市金盾煤炭销售有限公司第四分公司
|
郭乾 | 2015-02-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-16 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
保定市金盾煤炭销售有限公司第一分公司;保定市金盾煤炭销售有限公司第二分公司;保定市金盾煤炭销售有限公司第三分公司;保定市金盾煤炭销售有限公司第四分公司;
|
2 | 2015-02-09 | 经营范围变更 |
煤炭批****、零售(限市区三环以外分支机构经营);电子产品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭批****、零售(限市区三环以外分支机构经营);电子产品、石材、木材、首饰、工艺品、润滑油批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-01-16 | 经营范围变更 |
煤炭批****、零售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
煤炭批****、零售(限市区三环以外分支机构经营);电子产品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|