序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李曼 | 100% | 280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李曼
|
|
2 |
赵建伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 投资人(股权)变更 |
贾宙 出资 280万人民币; [退出]
|
李曼 出资 280万人民币; [新增]
|
2 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜晨硕 [退出]
|
赵建伟 [新增]
|
3 | 2021-06-18 | 法定代表人变更 |
贾宙
|
李曼
|
4 | 2021-06-18 | 财务负责人 |
贾宙 ***
|
李曼 ***
|
5 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾宙 [退出]
|
李曼 [新增]
|
6 | 2021-06-18 | 经营期限 |
2011年6月22日 至 2021年6月21日
|
2011年6月22日 至 长期
|
7 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
贾宙 *** 备案手机:***
|
李曼 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
备案手机:
|
贾宙 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-06-17 | 财务负责人 |
|
贾宙 ***
|
10 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾卫平 [退出]
|
杜晨硕 [新增]
|