序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建军 | 67% | 1340.0万人民币 |
2 | 黄玮珣 | 33% | 660.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李阳
|
|
2 |
马强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 投资人(股权)变更 |
黄建军 出资 1340万人民币;郭嵩 出资 660万人民币; [退出]
|
黄建军 出资 1340万人民币;黄玮珣 出资 660万人民币; [新增]
|
2 | 2021-10-19 | 投资人(股权)变更 |
黄建军 出资 2000万人民币;
|
黄建军 出资 1340( - 33% )万人民币;郭嵩 出资 660万人民币; [新增]
|
3 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
2021-10-08重新制定新章程
|
4 | 2021-10-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马强
|
马强
|
6 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李阳
|
李阳
|
7 | 2020-10-28 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2020-10-28 | 投资人(股权)变更 |
黄建军 出资 1600万人民币;马强 出资 400万人民币; [退出]
|
黄建军 出资 2000( + 25% )万人民币;
|
9 | 2020-10-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2019-09-09 | 财务负责人 |
赵益国 ***
|
李阳 ***
|