序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-28 | 联络员备案 |
杨景仁 备案手机:*****
|
杨光仁 备案手机:*****
|
2 | 2016-01-28 | 负责人变更 |
黎南贵 [退出]
|
刘福起 [新增]
|
3 | 2016-01-28 | 财务负责人 |
无
|
马桂君
|
4 | 2014-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-03-28~2014-11-29
|
2011-03-28~2024-11-29
|