序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 米亚林 | 85% | 2040万人民币 |
2 | 柴增华 | 11.25% | 270万人民币 |
3 | 王胜军 | 3.75% | 90万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
米亚林
|
|
2 |
柴增华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
米亚林
|
2 | 2016-07-07 | 经理备案 |
|
米亚林 [新增]
|
3 | 2013-08-06 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,米亚林,2040.0( + 100% ),***,王胜军,90.0,***,柴增华,270.0
|
4 | 2011-03-04 | 法定代表人变更 |
|
米亚林
|
5 | 2011-02-10 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,米亚林,1020.0( + 1033.33333% ),***,王胜军,90.0,***,李清华,90.0,***,田会,90.0,***,朱江,90.0,***,胡桂军,1020.0
|
6 | 2011-02-10 | 注册资本变更 |
|
2400.0000( + 566.66667% )
|
7 | 2010-07-15 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王胜军,90.0,***,李清华,90.0,***,田会,90.0,***,朱江,90.0
|
8 | 2010-07-15 | 法定代表人变更 |
|
田会
|
9 | 2010-05-13 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,王胜军,90.0( - 25% ),***,李清华,90.0,***,朱江,90.0,***,田会,90.0
|