序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于彦青 | 495万人民币 | |
2 | 于跃龙 | 495万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于跃龙
|
|
2 |
于彦青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊玲 [退出]
|
于跃龙 [新增]
|
2 | 2020-06-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘俊玲; [退出]于彦青;
|
于跃龙; [新增]于彦青;
|
3 | 2020-06-19 | 投资人(股权)变更 |
刘俊玲 出资 500万人民币; [退出]于彦青 出资 500万人民币;
|
于跃龙 出资 500.000000万人民币; [新增]于彦青 出资 500万人民币;
|
4 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
刘俊玲
|
于跃龙
|
5 | 2019-09-27 | 经营范围变更 |
医院项目建设;医疗器械销售;自有房屋、自有场地租赁。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目,未获批准前不准经营)
|
医院项目建设;自有房屋、自有场地租赁。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目,未获批准前不准经营)
|
6 | 2018-09-28 | 投资人(股权)变更 |
刘俊玲 出资 500万人民币;王军 出资 500万人民币; [退出]
|
刘俊玲 出资 500万人民币;于彦青 出资 500万人民币; [新增]
|
7 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王军 [退出]
|
于彦青 [新增]
|
8 | 2018-09-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘俊玲;王军; [退出]
|
刘俊玲;于彦青; [新增]
|
9 | 2018-08-16 | 经营期限 |
2008年9月9日 至 2018年9月9日
|
2008年9月9日 至 长期
|
10 | 2018-07-17 | 经营范围变更 |
医院项目建设;医疗器械销售。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目,未获批准前不准经营)
|
医院项目建设;医疗器械销售;自有房屋、自有场地租赁。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经审批的项目,未获批准前不准经营)
|