序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国雄安集团有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 中国雄安集团投资管理有限公司 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩伟
|
|
2 |
孙学辉
|
|
3 |
阙莎莎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱梅春 [退出]
|
韩伟 [新增]
|
2 | 2022-03-16 | 法定代表人变更 |
邱梅春
|
韩伟
|
3 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张莉 [退出]
|
阙莎莎 [新增]
|
4 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
2021-06-23
|
5 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
张莉
|
邱梅春
|
6 | 2020-08-09 | 地址变更 |
河北省保定市容城县容美路2号6层601
|
中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼321室
|
7 | 2020-08-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-28
|