序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘全乐 | 70% | 8321.6万人民币 |
2 | 陈双合 | 30% | 3566.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘全乐
|
|
2 |
马秋花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 经营范围变更 |
旅游项目开****、咨询、推广服务;文化艺术交流策划;工艺品研****、销售;文化、体育用品及器材、食品、保健食品、初级食用农产品销售;餐饮服务;新建房屋买卖代理服务,新建房屋租赁代理服务,二手房买卖竞技服务,二手房租赁经纪服务,物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅行社及相关服务。旅游项目开****、咨询、推广服务;文化艺术交流策划;工艺品研****、销售;文化、体育用品及器材、食品、保健食品、初级食用农产品销售;餐饮服务;新建房屋买卖代理服务,新建房屋租赁代理服务,二手房买卖竞技服务,二手房租赁经纪服务,物业管理服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;休闲观光活动.。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
席国刚 [退出]
|
马秋花 [新增]
|
3 | 2022-03-21 | 投资人(股权)变更 |
陈双合 出资 8321.6万人民币;刘全乐 出资 3566.4万人民币;
|
陈双合 出资 3566.4( - 57.14286% )万人民币;刘全乐 出资 8321.6( + 133.33333% )万人民币;
|
4 | 2022-03-21 | 法定代表人变更 |
陈双合
|
刘全乐
|
5 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈双合 [退出]
|
刘全乐 [新增]
|
6 | 2022-03-21 | 联络员备案 |
陈双合 *** 备案手机:***
|
刘全乐 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-12-12 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
11888.000000万人民币( + 296.26667% )
|
8 | 2019-12-12 | 投资人(股权)变更 |
陈双合 出资 2100万人民币;刘全乐 出资 900万人民币;
|
陈双合 出资 8321.6( + 296.26667% )万人民币;刘全乐 出资 3566.4( + 296.26667% )万人民币;
|
9 | 2019-11-23 | 投资人(股权)变更 |
付文静 出资 1440万人民币; [退出]刘全乐 出资 1560万人民币;
|
陈双合 出资 2100万人民币; [新增]刘全乐 出资 900( - 42.30769% )万人民币;
|
10 | 2019-11-23 | 法定代表人变更 |
刘全乐
|
陈双合
|