序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定吉达电力建设集团有限责任公司 | 100% | 3100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李涛
|
|
2 |
杨进
|
|
3 |
于成森
|
|
4 |
许洪涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定吉达电力设计有限公司定州分公司
|
朱兴斋 | 2013-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 经营范围变更 |
电力工程设计服务,电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级(可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务),工程勘察专业类(工程测量)乙级,火电工程咨询乙级,丁级:工程测量:控制测量、地形测量、建筑工程测量、线路与桥隧测量。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电力行业工程设计(送电工程、变电工程)乙级,工程勘察专业类工程测量乙级,电力(含火电、水电、核电、新能源)工程咨询乙级,乙级:工程测量。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-03-24 | 注册资本变更 |
216万人民币
|
3100.000000万人民币( + 1335.18519% )
|
3 | 2022-03-24 | 投资人(股权)变更 |
保定吉达电力建设集团有限责任公司 出资 216万人民币;
|
保定吉达电力建设集团有限责任公司 出资 3100.000000( + 1335.18519% )万人民币;
|
4 | 2021-11-25 | 章程备案 |
无
|
2021-11-22变更党的组织和工会组织等内容
|
5 | 2021-07-15 | 章程备案 |
无
|
2021-07-08增加党的组织和工会组织内容等
|
6 | 2021-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
管敏丽 [退出]
|
许洪涛 [新增]
|
7 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨进于成森
|
于成森李涛 [新增]杨进
|
8 | 2019-01-02 | 财务负责人 |
王薇 ***
|
张彦新 ***
|
9 | 2019-01-02 | 法定代表人变更 |
聂东
|
李涛
|
10 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李涛于成森杨进聂东 [退出]
|
杨进于成森李涛
|