序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范立新 | 50% | 550.0万人民币 |
2 | 贾晨光 | 50% | 550.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁贺
|
|
2 |
贾晨光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
1100.000000万人民币( + 120% )
|
2 | 2022-02-15 | 经营范围变更 |
软件开****,信息系统集成服务,信息技术管理咨询服务,数据处理和存储服务;工业自动控制系统装置研****、销售;电子工程设计服务,机械工程设计服务,智能化安装工程服务,电力系统安装服务,电子工程安装服务;企业管理咨询服务;通用设备修理;计算机、软件及辅助设备,电子产品,通讯终端设备,五金产品,文具用品,家具,电气设备,汽车零配件,摩托车及零配件,家用电器,纺织品批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
软件开****,信息系统集成服务,信息技术管理咨询服务,数据处理和存储服务;工业自动控制系统装置研****、销售;电子工程设计服务,机械工程设计服务,智能化安装工程服务,电力系统安装服务,电子工程安装服务;企业管理咨询服务;通用设备修理;计算机、软件及辅助设备,电子产品,通讯终端设备,五金产品,文具用品,家具,电气设备,汽车零配件,摩托车及零配件,家用电器,纺织品批****、零售;机械设备销售、租赁。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2022-02-15 | 投资人(股权)变更 |
范立新 出资 250万人民币;贾晨光 出资 250万人民币;
|
范立新 出资 550( + 120% )万人民币;贾晨光 出资 550( + 120% )万人民币;
|
4 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范立新 [退出]
|
袁贺 [新增]
|
5 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
范立新
|
袁贺
|
6 | 2018-12-05 | 法定代表人变更 |
范国华
|
范立新
|
7 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国强 [退出]
|
范立新 [新增]
|
8 | 2018-12-05 | 投资人(股权)变更 |
张彦哲 出资 250万人民币; [退出]杨俊彦 出资 250万人民币; [退出]
|
范立新 出资 250万人民币; [新增]贾晨光 出资 250万人民币; [新增]
|
9 | 2018-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范国华 [退出]
|
范立新 [新增]
|
10 | 2018-12-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-01股东变更。
|