序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙永军 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 孙永刚 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 姬冰 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雪玲
|
|
2 |
姬冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 章程备案 |
无
|
2022-07-25变更法定代表人经理为张雪玲
|
2 | 2022-07-26 | 法定代表人变更 |
孙永刚
|
张雪玲
|
3 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙永刚 [退出]
|
张雪玲 [新增]
|
4 | 2021-11-29 | 投资人(股权)变更 |
孙永军 出资 400万人民币;姬冰 出资 300万人民币;刘建新 出资 300万人民币; [退出]
|
孙永军 出资 400万人民币;姬冰 出资 300万人民币;孙永刚 出资 300万人民币; [新增]
|
5 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建新 [退出]
|
孙永刚 [新增]
|
6 | 2021-11-29 | 章程备案 |
无
|
2021-11-29变更股东股权,变更后孙永刚占股30%;姬冰占股30%;孙永军占股40%,变更经理为孙永刚。
|
7 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-10-28由原来的法人孙永军变更为孙永刚
|
8 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
孙永军
|
孙永刚
|
9 | 2021-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙永军 [退出]
|
孙永刚 [新增]
|
10 | 2021-02-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-05出资期限由2020年12月31日延长为2041年12月31日。
|