序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王银忠 | 100% | 35.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张泽南
|
|
2 |
王宏文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王银忠 [退出]
|
张泽南 [新增]
|
2 | 2021-04-26 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26新制定章程
|
3 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
王银忠
|
张泽南
|
4 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
王银忠 *** 备案手机:***
|
张泽南 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-10-15 | 经营期限 |
2008年11月14日 至 2018年11月13日
|
2008年11月14日 至 长期
|