序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周建海 | 30% | 150.0万人民币 |
2 | 赵均生 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 白挨泉 | 30% | 150.0万人民币 |
4 | 王晓清 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫华
|
|
2 |
白挨泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 财务负责人 |
周建海 ***
|
闫华 ***
|
2 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
周建海
|
闫华
|
3 | 2020-07-06 | 联络员备案 |
周建海 *** 备案手机:***
|
闫华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-08-12 | 经营期限 |
2009年3月9日 至 2019年3月8日
|
2009年3月9日 至 2029年3月8日
|
5 | 2017-04-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周建海 备案手机:*****
|
6 | 2017-04-05 | 财务负责人 |
|
周建海
|