序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定中燃宏洁能源开****有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾雁群
|
|
2 |
陈佑民
|
|
3 |
史本训
|
|
4 |
田西全
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博野县中燃能源有限公司城东分公司
|
郭希涛 | 2021-04-30 |
2 |
博野县中燃能源有限公司小店分公司
|
郭希涛 | 2021-04-29 |
3 |
博野县中燃能源有限公司程委分公司
|
郭希涛 | 2021-04-29 |
4 |
博野县中燃能源有限公司南小王分公司
|
郭希涛 | 2021-04-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾雁群
|
贾雁群
|
2 | 2022-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史本训陈佑民贾雁群
|
贾雁群陈佑民史本训
|
3 | 2022-01-15 | 法定代表人变更 |
史本训
|
贾雁群
|
4 | 2019-11-19 | 地址变更 |
河北省保定市博野县博野镇西高庄村6号
|
河北省保定市博野县兴华北街511号
|