序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇 | 85% | 255.0万人民币 |
2 | 王平 | 10% | 30.0万人民币 |
3 | 北京仁德康成投资控股集团有限责任公司 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王平
|
|
2 |
刘勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 地址变更 |
河北省保定市雄县铃铛阁大街368号5-509
|
河北省保定市容城县奥威路130号4幢1-005
|
2 | 2022-07-25 | 章程备案 |
无
|
2022-07-22变更地址
|
3 | 2019-10-23 | 财务负责人 |
刘勇 ***
|
王平 ***
|
4 | 2019-10-23 | 投资人(股权)变更 |
北京仁德康成投资控股集团有限责任公司 出资 300万人民币;
|
北京仁德康成投资控股集团有限责任公司 出资 15( - 95% )万人民币;王平 出资 30万人民币; [新增]刘勇 出资 255万人民币; [新增]
|
5 | 2019-10-23 | 章程备案 |
无
|
2019-10-22
|
6 | 2019-10-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王平 [退出]
|
刘勇 [新增]
|
8 | 2019-10-23 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
王平
|
9 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇 [退出]
|
王平 [新增]
|