序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武亚玲 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 李红玲 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武亚玲
|
|
2 |
李红玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-31 | 联络员备案 |
武亚玲 备案手机:*****
|
武亚玲 备案手机:*****
|
2 | 2015-12-31 | 财务负责人 |
关丽
|
关丽
|
3 | 2015-12-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-12-30第五章第七条:股东情况
|
4 | 2015-10-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年10月20日 至 2015年10月19日
|
2005年10月20日 至 2035年10月19日
|
5 | 2015-10-26 | 财务负责人 |
|
关丽
|
6 | 2015-10-26 | 联络员备案 |
|
武亚玲
|
7 | 2015-10-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-10-19第十一章第二十八条:经营期限
|
8 | 2010-03-30 | 法定代表人变更 |
李红玲
|
武亚玲
|