序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 单大伟 | 50% | 1100.0万人民币 |
2 | 靳成军 | 50% | 1100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
靳成军
|
|
2 |
高登宽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 经营范围变更 |
旅游地产开****;以下经营项目仅限分支机构经营:教育培训、会议接待、销售旅游产品及旅游纪念品,旅游景区开****建设,旅游信息咨询;住宿、中餐、西餐、饮料、歌舞娱乐、音乐茶座、洗浴、美容美****服务;器械健身,停车服务,场地出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
非居住房地产租赁;旅游地产开****;以下经营项目仅限分支机构经营:教育培训、会议接待、销售旅游产品及旅游纪念品,旅游景区开****建设,旅游信息咨询;住宿、中餐、西餐、饮料、歌舞娱乐、音乐茶座、洗浴、美容美****服务;器械健身,停车服务,场地出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-10-13 | 联络员备案 |
秦毅彬 *** 备案手机:***
|
秦毅彬 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-09-24 | 联络员备案 |
杨治国 *** 备案手机:
|
秦毅彬 *** 备案手机:*****
|
4 | 2015-12-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年8月17日 至 2016年8月15日
|
2006年8月17日 至 2026年8月16日
|
5 | 2015-12-28 | 财务负责人 |
|
刘永****
|
6 | 2015-12-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨治国 备案手机:*****
|