序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵胜利 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
2 | 苏建军 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
3 | 郭小杰 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
4 | 刘清 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
5 | 肖春龙 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
6 | 杨生利 | 16.66667% | 16.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨生利
|
|
2 |
刘清
|
|
3 |
苏建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-23 | 清算组备案 |
无
|
负责人:杨生利;成员:郭小杰;成员:肖春龙;成员:苏建军;成员:刘清;成员:赵胜利;
|
2 | 2016-09-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨生利 备案手机:*****
|
3 | 2016-09-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年7月20日 至 2015年7月20日
|
2005年7月20日 至 2025年7月19日
|
4 | 2016-09-09 | 财务负责人 |
|
巩丽君
|