序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨乐 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨乐
|
|
2 |
杨有银
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 经营期限 |
2011年9月2日 至 2021年9月1日
|
2011年9月2日 至 长期
|
2 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
张明 出资 500万人民币; [退出]
|
杨乐 出资 500万人民币; [新增]
|
3 | 2020-07-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张明; [退出]
|
杨乐; [新增]
|
4 | 2020-07-23 | 法定代表人变更 |
张明
|
杨乐
|
5 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张明 [退出]
|
杨乐 [新增]
|
6 | 2017-12-27 | 经营范围变更 |
山羊、驴、鸡、猪、牛养殖、饲草种植、植树(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
山羊、驴、鸡、猪、牛养殖、加工、销售;饲草种植;鸡饲料加工、猪饲料加工、销售;鸡蛋、猪肉、树苗的批****、零售;绿化苗木种植、销售;园林景观工程施工;绿化工程施工;造林工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2017-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨有金 [退出]
|
张明 [新增]
|
8 | 2017-03-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
杨有金; [退出]
|
张明; [新增]
|
9 | 2017-03-23 | 经理备案 |
杨有金 [退出]
|
张明 [新增]
|
10 | 2017-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|