序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 100% | 31904.195500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王金龙
|
|
2 |
闫卫兵
|
|
3 |
田振华
|
|
4 |
李杰
|
|
5 |
褚立东
|
|
6 |
张文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 章程备案 |
无
|
2019-06-21公司章程中增加党建内容
|
2 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王金龙
|
3 | 2019-05-08 | 法定代表人变更 |
刘伍
|
王金龙
|
4 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武春全 [退出]马世英 [退出]张文
|
张文
|
5 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉兵 [退出]马贞轩 [退出]刘伍 [退出]李文光 [退出]仝金平 [退出]赵玉武 [退出]门生会 [退出]
|
王金龙 [新增]闫卫兵 [新增]田振华 [新增]褚立东 [新增]李杰 [新增]
|
6 | 2018-06-22 | 经营范围变更 |
轧制线材与销售、黑色金属冶炼及压延加工、委托加工、技术服务、劳务输出服务、微机及电子设备、备件批****,零售。
|
金属结构制造;轧制线材与销售、黑色金属冶炼及压延加工、委托加工、技术服务,微机及电子设备、备件批****,零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-25 | 财务负责人 |
|
高世兵
|
8 | 2016-03-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王洪昌 备案手机:*****
|