序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于桂林 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于桂林
|
|
2 |
刘欢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口市宣化瑞龙祥商贸有限公司宣化分公司
|
秦智 | 2012-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安宏卫 [退出]
|
刘欢 [新增]
|
2 | 2022-05-09 | 投资人(股权)变更 |
于桂林 出资 35万人民币;刘玉龙 出资 15万人民币; [退出]
|
于桂林 出资 50( + 42.85714% )万人民币;
|
3 | 2022-05-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-02-26 | 投资人(股权)变更 |
刘玉龙 出资 50万人民币;
|
于桂林 出资 35万人民币; [新增]刘玉龙 出资 15( - 70% )万人民币;
|
5 | 2019-02-26 | 法定代表人变更 |
刘玉龙
|
于桂林
|
6 | 2019-02-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉龙 [退出]
|
于桂林 [新增]
|
8 | 2018-12-21 | 投资人(股权)变更 |
秦智 出资 5万人民币; [退出]刘玉龙 出资 45万人民币;
|
刘玉龙 出资 50( + 11.11111% )万人民币;
|
9 | 2018-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李锋 [退出]
|
安宏卫 [新增]
|
10 | 2018-12-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|