序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文海 | 85% | 425万人民币 |
2 | 张继峰 | 3% | 15万人民币 |
3 | 任立英 | 3% | 15万人民币 |
4 | 张春慧 | 3% | 15万人民币 |
5 | 王春勇 | 3% | 15万人民币 |
6 | 王存福 | 3% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文海
|
|
2 |
王春勇
|
|
3 |
张继峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-09 | 经营范围变更 |
基本建设、货物采购招标代理(按核定资质经营)。
|
招标代理服务;技术咨询、技术服务;商务咨询、财务咨询、招投标资讯、企业管理咨询服务。(按核定资质经营)。
|
2 | 2017-10-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-29第二章第六条
|
3 | 2015-12-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年12月9日 至 2015年12月8日
|
2005年12月9日 至 2035年12月8日
|
4 | 2015-12-11 | 联络员备案 |
|
李婧
|
5 | 2015-12-11 | 财务负责人 |
|
冯志磊
|
6 | 2015-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-12-03第一章第五条
|
7 | 2014-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文海
|
李文海
|
8 | 2014-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张继峰王春勇
|
王春勇张继峰
|
9 | 2014-06-05 | 监事备案 |
张继峰王春勇
|
王春勇张继峰
|
10 | 2014-06-05 | 董事备案 |
李文海
|
李文海
|