序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 负责人变更 |
郭春源 [退出]
|
李军录 [新增]
|
2 | 2022-05-30 | 名称变更 |
大唐国际****电股份有限公司张家口****电厂
|
大唐国际****电股份有限公司张家口****电分公司
|
3 | 2022-05-16 | 联络员备案 |
冯宪军 *** 备案手机:***
|
王君仪 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-05-16 | 负责人变更 |
姚振纲 [退出]
|
郭春源 [新增]
|
5 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
李建东 [退出]
|
姚振纲 [新增]
|