序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈光宇 | 100% | 40.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈光宇
|
|
2 |
谢利春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-30 | 投资人(股权)变更 |
陈效堂 出资 40万人民币; [退出]
|
陈光宇 出资 40万人民币; [新增]
|
2 | 2018-08-30 | 法定代表人变更 |
陈效堂
|
陈光宇
|
3 | 2018-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈效堂 [退出]
|
陈光宇 [新增]
|
4 | 2018-08-30 | 章程备案 |
无
|
2018-08-27修正后公司章程
|
5 | 2018-06-12 | 法定代表人变更 |
贾宏
|
陈效堂
|
6 | 2018-06-12 | 章程备案 |
无
|
2018-06-11修正后公司章程
|
7 | 2018-06-12 | 投资人(股权)变更 |
贾宏 出资 40万人民币; [退出]
|
陈效堂 出资 40万人民币; [新增]
|
8 | 2018-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾宏 [退出]
|
陈效堂 [新增]
|
9 | 2017-02-28 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2017-02-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
备案手机:*****
|