序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨金明 | 66.66667% | 20.0万人民币 |
2 | 杨敏 | 33.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨金明
|
|
2 |
杨敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司中保大厦门市部
|
亢晨朝 | 2018-07-19 |
2 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司万全区门市部
|
王志良 | 2018-07-12 |
3 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司滨河路门市部
|
郑瑞霞 | 2017-09-28 |
4 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司西坝岗门市部
|
马丽 | 2017-07-31 |
5 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司红旗楼门市部
|
杨志华 | 2016-09-30 |
6 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司崇礼门市部
|
赵霞 | 2016-06-12 |
7 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司经济开****区门市部
|
郑瑞霞 | 2015-03-25 |
8 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司蔚县门市部
|
李琴 | 2014-11-10 |
9 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司阳原门市部
|
杨金明 | 2012-09-20 |
10 |
张家口市鸿雁国际旅行社有限公司建设街门市部
|
杨建波 | 2012-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-08章程第九章第二十七条
|
2 | 2019-05-20 | 经营期限 |
2009年4月2日 至 2019年4月1日
|
2009年4月2日 至 2039年4月1日
|
3 | 2017-10-18 | 章程备案 |
无
|
2017-10-16章程
|