序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 负责人变更 |
曹建军 [退出]
|
陈松 [新增]
|
2 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
路建成 *** 备案手机:***
|
曹建军 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-05 | 负责人变更 |
路建成 [退出]
|
曹建军 [新增]
|
4 | 2015-05-15 | 负责人变更 |
张国利 [退出]
|
路建成 [新增]
|
5 | 2011-06-27 | 其他事项备案 |
人寿保险、 健康保险、 意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务; 各类人身保险服务、咨询和代理业务 国家保险监督管理部门批准的其他业务
|
人寿保险、 健康保险、 意外伤害保险等各类人身保险业务 ; 人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务; 各类人身保险服务、咨询和代理业务 国家保险监督管理部门批准的其他业务
|
6 | 2011-06-27 | 其他事项备案 |
赵树宏
|
张国利
|
7 | 2011-06-27 | 其他事项备案 |
人寿保险 健康保险 意外伤害保险等各类人身保险业务 人身保险的再保险业务 国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用 各类人身保险服务、咨询和代理业务 ; 国家保险监督管理部门批准的其他业务。
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、人身保险的再保险业务、国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用、各类人身保险服务、咨询和代理业务 ; 国家保险监督管理部门批准的其他业务。(请在核准的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)**
|
8 | 2008-04-22 | 市场主体类型变更 |
2000
|
2200
|
9 | 2005-06-30 | 其他事项备案 |
康敏森
|
赵树宏
|
10 | 2005-06-30 | 其他事项备案 |
平定堡镇新城街
|
沽源县平定堡镇建设街
|