序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘利军 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王伟涛
|
|
2 |
张艳秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
朱珠
|
王伟涛
|
2 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱珠 [退出]
|
王伟涛 [新增]
|
3 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘利军 [退出]
|
朱珠 [新增]
|
4 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
刘利军
|
朱珠
|
5 | 2017-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李优优 [退出]
|
张艳秀 [新增]
|
6 | 2017-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵伟疆 [退出]
|
刘利军 [新增]
|
7 | 2017-07-29 | 监事备案 |
李优优 [退出]
|
张艳秀 [新增]
|
8 | 2017-07-29 | 法定代表人变更 |
赵伟疆
|
刘利军
|
9 | 2017-07-29 | 投资人(股权)变更 |
赵伟疆 出资 100万人民币; [退出]
|
刘利军 出资 100万人民币; [新增]
|
10 | 2017-07-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-24公司章程修正案,修正第一章第一条、第五章第十条、第五章第十一条。
|