序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建伟 | 60% | 60万人民币 |
2 | 尤桂平 | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪海清
|
|
2 |
刘桂双
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 清算组备案 |
无
|
负责人:尤桂平;成员:刘建伟;
|
2 | 2019-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尤桂平 [退出]
|
汪海清 [新增]
|
3 | 2019-09-27 | 法定代表人变更 |
尤桂平
|
汪海清
|
4 | 2018-04-27 | 经营期限 |
2008年12月1日 至 2018年6月30日
|
2008年12月1日 至 2028年6月30日
|
5 | 2016-07-12 | 经营范围变更 |
耐高温、耐磨、耐磨蚀新材料标准件的研****、生产、销售及服务;技术咨询、技术转让、技术培训;代理销售有关产品、商品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
耐高温、耐磨、耐磨蚀新材料标准件的研****、生产、销售及服务;技术咨询、技术转让、技术培训;代理销售有关产品、商品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-07-12 | 财务负责人 |
全利平
|
沈姝晴
|
7 | 2016-01-06 | 财务负责人 |
|
全利平
|
8 | 2016-01-06 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘桂双 出资 60万;尤桂平 出资 30万;杨利明 出资 10万;
|
刘建伟 出资 60万人民币;尤桂平 出资 40万人民币;
|
9 | 2016-01-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王晓敏 备案手机:*****
|
10 | 2016-01-06 | 章程备案 |
无
|
|