序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津正信云科技集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李胜
|
|
2 |
田通
|
|
3 |
徐锐
|
|
4 |
杨惜琳
|
|
5 |
郭杨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 章程备案 |
无
|
2022-05-20备案新的章程,增加了董事会,委派李胜为董事长
|
2 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李胜
|
杨惜琳 [新增]田通 [新增]李胜徐锐 [新增]
|
3 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭杨
|
郭杨
|
4 | 2021-11-17 | 经营范围变更 |
信息系统集成服务。信息处理和存储支持服务。计算机技术开****、技术服务、技术推广、技术转让、技术进出口,货物进出口(国家禁止和限制进出口货物除外),企业管理咨询(投资咨询除外)、贸易信息咨询,计算机信息系统集成服务,电子设备及配套设施销售,网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术咨询,云计算、大数据处理和存储的研****,计算机软件开****,信息安全咨询、信息技术咨询服务,计算机设备、服务器设备租赁,计算机数据库、计算机系统分析,数据库管理,电子产品、机械设备的技术开****,数据中心业务、云计算数据中心(PUE低于1.4),数据中心运维,机房维护服务,数据中心技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
信息系统集成服务。信息处理和存储支持服务。计算机技术开****、技术服务、技术推广、技术转让、技术进出口,货物进出口(国家禁止和限制进出口货物除外),企业管理咨询(投资咨询除外)、贸易信息咨询,计算机信息系统集成服务,电子设备及配套设施销售,网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术咨询,云计算、大数据处理和存储的研****,计算机软件开****,信息安全咨询、信息技术咨询服务,计算机设备、服务器设备租赁,计算机数据库、计算机系统分析,数据库管理,电子产品、机械设备的技术开****,数据中心业务、云计算数据中心(PUE低于1.4),数据中心运维,机房维护服务,数据中心技术服务,经营基础电信业务,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-05章程第二章第三条中原经营范围基础上又增加了“经营基础电信业务,增值电信业务”。
|
6 | 2021-09-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-06章程第二章第三条经营范围,在原有经营范围基础上增加“数据中心业务、云计算数据中心(PUE低于1.4),数据中心运维,机房维护服务,数据中心技术服务”。
|
7 | 2021-09-28 | 经营范围变更 |
信息系统集成服务。信息处理和存储支持服务。计算机技术开****、技术服务、技术推广、技术转让、技术进出口,货物进出口(国家禁止和限制进出口货物除外),企业管理咨询(投资咨询除外)、贸易信息咨询,计算机信息系统集成服务,电子设备及配套设施销售,网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术咨询,云计算、大数据处理和存储的研****,计算机软件开****,信息安全咨询、信息技术咨询服务,计算机设备、服务器设备租赁,计算机数据库、计算机系统分析,数据库管理,电子产品、机械设备的技术开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
信息系统集成服务。信息处理和存储支持服务。计算机技术开****、技术服务、技术推广、技术转让、技术进出口,货物进出口(国家禁止和限制进出口货物除外),企业管理咨询(投资咨询除外)、贸易信息咨询,计算机信息系统集成服务,电子设备及配套设施销售,网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术咨询,云计算、大数据处理和存储的研****,计算机软件开****,信息安全咨询、信息技术咨询服务,计算机设备、服务器设备租赁,计算机数据库、计算机系统分析,数据库管理,电子产品、机械设备的技术开****,数据中心业务、云计算数据中心(PUE低于1.4),数据中心运维,机房维护服务,数据中心技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2021-08-11 | 地址变更 |
河北省张家口市怀来县东花园镇政府院内
|
河北省张家口市怀来县东花园镇政府院内
|
9 | 2021-08-11 | 章程备案 |
无
|
2021-07-26第六章第十二条: 公司法定代表人由董事长或者执行董事或者经理担任。公司现任法定代表人为执行董事:李胜。
|
10 | 2021-08-11 | 法定代表人变更 |
王建友
|
李胜
|