序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 负责人变更 |
李巍 [退出]
|
张小俊 [新增]
|
2 | 2018-11-26 | 负责人变更 |
张艳丽 [退出]
|
李巍 [新增]
|
3 | 2018-10-15 | 负责人变更 |
靳斌 [退出]
|
张艳丽 [新增]
|
4 | 2018-10-15 | 联络员备案 |
李婷 *** 备案手机:***
|
林雪 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-10-15 | 财务负责人 |
张艳丽 ***
|
张丽梅 ***
|
6 | 2015-11-20 | 财务负责人 |
|
张艳丽
|
7 | 2015-11-20 | 联络员备案 |
|
李婷
|
8 | 2015-11-20 | 经营场所变更 |
怀来县沙城镇府前街路南新东方城市广场4号
|
怀来县沙城镇永安中街旭锦苑小区底商
|
9 | 2015-01-21 | 负责人变更 |
庞永清 [退出]
|
靳斌 [新增]
|
10 | 2014-04-22 | 负责人变更 |
孙卫华 [退出]
|
庞永清 [新增]
|