序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中节能风力****电股份有限公司 | 16369.2万人民币 | |
2 | 香港新能源(单晶河)风能有限公司 | 17453.92万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙正科
|
|
2 |
黄刚
|
|
3 |
梁荣森
|
|
4 |
张治平
|
|
5 |
刘斌
|
|
6 |
黄明雄
|
|
7 |
郑彩霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 董事备案 |
张治平梁荣森黄刚张华耀 [退出]刘斌
|
张治平刘斌黄刚孙正科 [新增]梁荣森
|
2 | 2021-04-01 | 法定代表人变更 |
张华耀
|
孙正科
|
3 | 2021-04-01 | 监事备案 |
罗锦辉 [退出]黄明雄
|
黄明雄郑彩霞 [新增]
|
4 | 2021-04-01 | 经理备案 |
张华耀 [退出]
|
孙正科 [新增]
|
5 | 2019-10-24 | 法定代表人变更 |
贾锐
|
张华耀
|
6 | 2019-10-24 | 董事备案 |
刘斌梁荣森贾锐 [退出]张治平黄刚
|
黄刚刘斌张治平梁荣森张华耀 [新增]
|
7 | 2019-10-24 | 经理备案 |
贾锐 [退出]
|
张华耀 [新增]
|
8 | 2018-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
章程修正案
|
9 | 2018-11-05 | 董事备案 |
梁荣森张治平黄刚李书升 [退出]贾锐
|
张治平梁荣森贾锐黄刚刘斌 [新增]
|
10 | 2018-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-04-11 章程修正案
|