序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙永明 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙永明
|
|
2 |
陈孝玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 投资人(股权)变更 |
孙小宁 出资 50万人民币; [退出]
|
孙永明 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙小宁 [退出]
|
孙永明 [新增]
|
3 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
孙小宁
|
孙永明
|
4 | 2021-05-14 | 其他事项备案 |
孙小宁 出资 50万人民币;
|
孙永明 出资 50.000000万人民币;
|
5 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钱金慧 [退出]
|
陈孝玲 [新增]
|
6 | 2018-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闪新宇 [退出]
|
钱金慧 [新增]
|
7 | 2017-11-15 | 联络员备案 |
孙小宁 备案手机:*****
|
孙小宁 备案手机:*****
|
8 | 2017-11-15 | 财务负责人 |
刘一帆
|
刘一帆
|
9 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
刘一帆
|
孙小宁
|
10 | 2017-11-14 | 财务负责人 |
刘一帆
|
刘一帆
|