序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核创益风力****电(北京)有限公司 | 100% | 50606.989200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高龙
|
|
2 |
申学苹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鹿浩 [退出]
|
高龙 [新增]
|
2 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘超 [退出]
|
鹿浩 [新增]
|
3 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毕文斌 [退出]
|
申学苹 [新增]
|
4 | 2019-07-10 | 章程备案 |
无
|
2019-07-03股东变更、注册资本金变更。
|
5 | 2019-07-10 | 投资人(股权)变更 |
中广核风电有限公司 出资 15314.7392万人民币; [退出]
|
中广核创益风力****电(北京)有限公司 出资 50606.9892万人民币; [新增]
|
6 | 2019-07-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
中广核风电有限公司; [退出]
|
中广核创益风力****电(北京)有限公司; [新增]
|
7 | 2019-07-10 | 注册资本变更 |
15314.7392万人民币
|
50606.989200万人民币( + 230.4463% )
|
8 | 2019-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建军 [退出]
|
高龙 [新增]
|
9 | 2019-05-21 | 法定代表人变更 |
曹建军
|
高龙
|
10 | 2018-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光明 [退出]
|
曹建军 [新增]
|