序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晋能控股山西电力股份有限公司 | 100% | 11620.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张峰革
|
|
2 |
徐文豫
|
|
3 |
杨彦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-141、股东山西漳泽电力股份有限公司名称变更为:晋能控股山西电力股份有限公司。2股东出资时间延期至:2018-06-30。
|
2 | 2021-07-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
山西漳泽电力股份有限公司;
|
晋能控股山西电力股份有限公司; [名称变更]
|
3 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廉玉强 [退出]
|
徐文豫 [新增]
|
4 | 2021-07-20 | 投资人(股权)变更 |
山西漳泽电力股份有限公司 出资 11620万人民币;
|
晋能控股山西电力股份有限公司 出资 11620万人民币; [名称变更]
|
5 | 2021-07-20 | 法定代表人变更 |
杨彦
|
张峰革
|
6 | 2018-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
原路安 [退出]
|
杨彦 [新增]
|
7 | 2018-05-25 | 法定代表人变更 |
原路安
|
杨彦
|
8 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘士啸 [退出]
|
原路安 [新增]
|
9 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李红 [退出]
|
原路安 [新增]
|
10 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑伟杰 [退出]
|
廉玉强 [新增]
|