序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 51% | 25500万人民币 |
2 | 浙江可胜技术股份有限公司 | 49% | 24500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡学海
|
|
2 |
杜永林
|
|
3 |
张铁寅
|
|
4 |
曹丽娟
|
|
5 |
杨汉东
|
|
6 |
吴琼
|
|
7 |
刘然
|
|
8 |
翁龙跃
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡学海杜永林李伟 [退出]徐能 [退出]金建祥 [退出]翁玲 [退出]杨汉东
|
杜永林杜永林张铁寅 [新增]曹丽娟 [新增]蔡学海杨汉东
|
2 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡学海
|
蔡学海
|
3 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘仁东 [退出]李文磊 [退出]余翔 [退出]
|
刘然 [新增]吴琼 [新增]翁龙跃 [新增]
|
4 | 2021-09-13 | 法定代表人变更 |
蔡学海
|
杜永林
|
5 | 2021-09-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-181、公司法定代表人由总经理担任变更为由董事长担任 2、董事由7人组成变更为5人组成
|
6 | 2021-09-13 | 联络员备案 |
王江一 *** 备案手机:***
|
瓮龙跃 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝丹 [退出]李文磊余翔
|
李文磊余翔潘仁东 [新增]
|
8 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
杜永林
|
蔡学海
|
9 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
宋毅 *** 备案手机:***
|
王江一 *** 备案手机:*****
|
10 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏磊 [退出]杜永林杨汉东宋毅 [退出]倪攀 [退出]
|
蔡学海 [新增]杜永林翁玲 [新增]李伟 [新增]徐能 [新增]金建祥 [新增]杨汉东
|