序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 怀安县粮食局 | 100% | 2719.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾守财
|
|
2 |
谷亮栋
|
|
3 |
李树永
|
|
4 |
冯卫东
|
|
5 |
梁妍东
|
|
6 |
罗武
|
|
7 |
巩二虎
|
|
8 |
陈建民
|
|
9 |
牛春林
|
|
10 |
张笑峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 章程备案 |
无
|
2022-01-13经营范围变更。
|
2 | 2022-01-18 | 经营范围变更 |
国有粮食资产的管理、经营以及粮食、油脂、油料收购、销售、加工、储备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国有粮食资产的管理、经营以及粮食、油脂、油料收购、销售、加工、储备、非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-11-01 | 经营期限 |
2006年4月19日 至 2021年4月18日
|
2006年4月19日 至 长期
|
4 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
杜宏林
|
贾守财
|
5 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贵林 [退出]冯斌 [退出]梁研峰 [退出]张笑峰闫玉宝 [退出]张建平 [退出]荆如军 [退出]李有 [退出]陈建民杜宏林 [退出]巩二虎牛春林张龙生 [退出]
|
侯燕恩 [新增]冯卫东 [新增]牛进清 [新增]梁妍峰 [新增]牛春林张笑峰谷亮栋 [新增]陈建民贾守财 [新增]李树永 [新增]梁妍东 [新增]罗武 [新增]巩二虎
|
6 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荆如军 [退出]王贵林 [退出]冯斌 [退出]
|
侯燕恩 [新增]陈建民 [新增]巩二虎 [新增]
|
7 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
杜宏林 *** 备案手机:***
|
皇甫纪忠 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马俊成 [退出]王建忠 [退出]王立平李惠民李延军
|
皇甫纪忠 [新增]李惠民王立平张龙生 [新增]李延军
|
9 | 2018-01-26 | 财务负责人 |
|
康美云
|
10 | 2018-01-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杜宏林 备案手机:*****
|