序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核风力****电有限公司 | 75% | 26140.5万人民币 |
2 | 中广核风电有限公司 | 25% | 8713.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高龙
|
|
2 |
申学苹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鹿浩 [退出]
|
高龙 [新增]
|
2 | 2021-08-10 | 经营范围变更 |
风力****电项目的建设、运营和维护,以及运营维护方面的技术咨询和服务。
|
风力****电项目的建设、运营和维护,以及运营维护方面的技术咨询和服务,从事承装(修、试)电力设施业务(在资质范围内从事经营活动)及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-08-10 | 章程备案 |
无
|
2021-08-10新章程
|
4 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘超 [退出]
|
鹿浩 [新增]
|
5 | 2019-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毕文斌 [退出]
|
申学苹 [新增]
|
6 | 2019-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建军 [退出]
|
高龙 [新增]
|
7 | 2019-09-11 | 章程备案 |
无
|
2019-09-11新章程
|
8 | 2019-09-11 | 法定代表人变更 |
曹建军
|
高龙
|
9 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
李光明
|
曹建军
|
10 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鹿浩 [退出]
|
刘超 [新增]
|