序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯素琴 | 56.52174% | 65.0万人民币 |
2 | 熊垣生 | 43.47826% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯素琴
|
|
2 |
熊垣生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 投资人(股权)变更 |
熊磊 出资 65万人民币; [退出]熊垣生 出资 50万人民币;
|
侯素琴 出资 65万人民币; [新增]熊垣生 出资 50万人民币;
|
2 | 2022-02-25 | 章程备案 |
无
|
2022-02-22修正新章程
|
3 | 2022-02-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
熊磊; [退出]熊垣生;
|
侯素琴; [新增]熊垣生;
|
4 | 2022-02-25 | 法定代表人变更 |
熊磊
|
侯素琴
|
5 | 2022-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
侯素琴
|
6 | 2019-04-02 | 经营期限 |
2009年2月25日 至 2019年2月24日
|
2009年2月25日 至 2029年4月24日
|
7 | 2019-04-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-02章程修正案
|
8 | 2016-12-28 | 财务负责人 |
|
温富强
|
9 | 2016-12-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
温富强 备案手机:*****
|