序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋春华 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋春华
|
|
2 |
蔡光玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-13 | 清算组备案 |
无
|
负责人:宋春华;成员:蔡光玲;成员:刘进考;
|
2 | 2018-12-14 | 经营期限 |
2016年12月27日 至 2019年12月26日
|
2016年12月27日 至 2026年12月26日
|
3 | 2018-12-14 | 投资人(股权)变更 |
宋成军 出资 200万人民币; [退出]
|
宋春华 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
宋成军; [退出]
|
宋春华; [新增]
|
5 | 2018-12-14 | 法定代表人变更 |
宋成军
|
宋春华
|
6 | 2018-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋成军 [退出]
|
宋春华 [新增]
|
7 | 2018-12-14 | 章程备案 |
无
|
2018-12-12
|